| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 12.7.1942 | Ukjent | 22.8.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 22.6.1944 | Ukjent | 8.12.1945 |
| Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 22.3.1941 | Ukjent | 11.9.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.1.1943 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 14.3.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 17.2.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 12.12.1941 | Ukjent | 11.5.1942 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 20.6.1945 | Ukjent | 21.12.1945 |
| Norge | Offiser | Ukjent | 10.7.1942 | Ukjent | 20.7.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 8.1.1941 | Ukjent | 27.9.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 28.5.1941 | Ukjent | 29.1.1942 |
| Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 23.10.1943 | Ukjent | 23.6.1944 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1942 | Ukjent | 4.10.1943 |
| Norge | | Ukjent | 31.1.1944 | Ukjent | 16.2.1944 |
| Norge | U / Kvm (I) (Marinen) | Ukjent | 27.10.1940 | Ukjent | 11.6.1942 |
| Norge | Asdic | Ukjent | 22.6.1944 | Ukjent | 21.12.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 22.11.1943 | Ukjent | 1.2.1944 |
| Norge | | Ukjent | 30.1.1941 | Ukjent | 3.12.1943 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 11.5.1942 | Ukjent | 1.1.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 18.12.1945 |
| Norge | Asdic | Ukjent | 18.1.1941 | Ukjent | 22.6.1944 |
| Norge | Oerlikonskytter (Marinen) | Ukjent | 15.1.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 22.11.1943 | Omkom ved ulykke | 23.12.1943 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 11.1.1942 | Ukjent | Ukjent |