Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.6.1955 | Ukjent | 30.8.1955 | |
Norge | Ukjent | 8.10.1957 | Ukjent | 17.12.1957 | ||
Norge | Ommønstring | 1.2.1956 | Ukjent | 19.3.1956 | ||
Norge | Oslo, Norge | 28.6.1955 | Oslo, Norge | 9.10.1957 | ||
Norge | Trondheim, Norge | 6.4.1951 | Oslo, Norge | 12.4.1951 | ||
Norge | Ukjent | 1.4.1955 | Ukjent | 22.4.1955 | ||
Norge | Oslo, Norge | 18.3.1956 | Tvedestrand, Norge | 18.9.1957 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.9.1954 | Oslo, Norge | 16.2.1955 | ||
Norge | Ukjent | 14.9.1951 | Ukjent | 10.10.1951 | ||
Norge | Ukjent | 18.9.1957 | Ukjent | 17.12.1957 | ||
Norge | Ukjent | 15.9.1956 | Ukjent | 18.6.1957 | ||
Norge | Ommønstring | 7.4.1952 | Ukjent | 18.5.1952 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 8.3.1952 | Sarpsborg, Norge | 13.3.1952 | ||
Norge | Ukjent | 19.6.1957 | Ukjent | 18.9.1957 | ||
Norge | Ukjent | 16.2.1951 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 13.3.1952 | Sarpsborg, Norge | 7.4.1952 | ||
Norge | Ukjent | 1951 | Bordeaux, Frankrike | 23.2.1952 | ||
Norge | Oslo, Norge | 3.11.1947 | Sarpsborg, Norge | 18.6.1948 | ||
Norge | Ukjent | 8.10.1956 | Ukjent | 17.7.1957 | ||
Norge | Ukjent | 29.8.1955 | Ommønstring | 1.2.1956 | ||
Norge | Ukjent | 26.5.1953 | Ukjent | 7.6.1955 | ||
Norge | Oslo, Norge | 14.6.1950 | Oslo, Norge | 15.9.1950 | ||
Norge | Ommønstring | 18.6.1948 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 16.6.1953 | Ukjent | 4.8.1953 |