Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Ommønstring | 16.7.1941 | Ommønstring | 27.9.1941 | |
Norge | 3. Styrmann / Telegrafist | Farsund, Norge | 14.10.1938 | Ommønstring | 15.7.1941 | |
Norge | Calcutta, India | 4.6.1945 | Shanghai, Kina | 17.9.1946 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 7.9.1945 | Stavanger, Norge | 22.10.1946 | |
Norge | Arendal, Norge | 17.9.1947 | Ukjent | 19.11.1947 | ||
Norge | Ukjent | 11.10.1949 | Ukjent | 15.3.1950 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 4.8.1948 | Ukjent | 15.12.1948 | |
Norge | Ukjent | 21.11.1947 | Ukjent | 1.6.1948 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 24.9.1947 | Ukjent | 30.12.1947 | |
Norge | Farsund, Norge | 16.9.1947 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 16.8.1947 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 2.5.1946 | Ukjent | 3.7.1946 | |
Norge | Ukjent | 18.1.1946 | Ukjent | 15.5.1949 | ||
Norge | Bombay, India | 27.12.1945 | Ukjent | 27.1.1947 | ||
Norge | ukjent | Bombay, India | 30.4.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Calcutta, India | 15.1.1943 | Ukjent | 15.1.1946 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Rotterdam, Holland | 13.10.1938 | Ukjent | 27.7.1942 |