Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | London, UK | 19.6.1940 | Ommønstring | 31.1.1941 | ||
Norge | 3. Styrmann / Telegrafist | Ukjent | 28.11.1936 | Ommønstring | 9.8.1937 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Suez, Egypt | 18.5.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Storbritannia | Suez, Egypt | 18.5.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Suez, Egypt | 16.5.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Danmark | Suez, Egypt | 16.5.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Canada | Montreal, Quebec, Canada | 25.2.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Storbritannia | Skytter | Cardiff, Wales, UK | 22.1.1942 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | |
Norge | Maskinist | Alliert havn | 4.12.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | |
Norge | Ukjent | 12.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Storbritannia | London, UK | 11.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 10.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Galveston, TX, USA | 29.1.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 17.8.1940 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Alliert havn | 1.4.1940 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Maskinist | Bergen, Norge | 27.3.1940 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | |
Norge | San Francisco, CA, USA | 16.9.1939 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Spania | ukjent | Ukjent | Ukjent | Om bord pr. | 31.8.1942 | |
Sverige | Ukjent | Ukjent | Om bord pr. | 6.1940 | ||
Norge | Alliert havn | 11.3.1941 | Newcastle, UK | 27.6.1941 | ||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 5.3.1941 | Newcastle, UK | 27.5.1941 | ||
Norge | Ommønstring | 1.2.1941 | Newcastle, UK | 27.6.1941 | ||
Norge | Galveston, TX, USA | 25.1.1941 | Newcastle, UK | 27.6.1941 |