1929 - Bygget som hvalbåt KOS 4 ved Smiths Dock, Middlesbrough for hvalfangerselskapet Kosmos A/S.
1939/40 - Ulysses-ekspedisjonen i Sydishavet
1940 - Rekvirert av Den norske marine juni 1940 som minesveiper og omdøpt til "DRØBAK", med norsk mannskap.
1941-45 - Minesveiper i den Engelske Kanal.
08.01.1945 - Kommando firt.
1946 - Ført tilbake til eierne juni 1945 og fikk sitt navn D/S KOS IV tilbake.
1958 - Solgt og omdøpt til - BERGFJORD
1960 - Ombygget til singledekket lastebåt. Dampmaskinen tatt ut og erstattet med en 4 sylindret Wichmann.
1974 - Solgt og omdøpt til - GURO
1982 - Solgt til Leif Lie, Straume og døpt - LISUND
1984 - Solgt igjen og omdøpt til - SAND CASTOR
Maskineri:
Triple dampmaskin 3 cylindere 14"-23"-39". Bygget ved Smiths Dock Co. Middlesbrough, UK.
Kjeler: Blair & Co. Ltd. Stockton, UK
Se også:
http://www.lardex.net/jahre/skip%20(2)/1929_kos_iv.htm
http://www.warsailors.com/singleships/kos.html
Historikk v/ Thor Eickstedt
Ex. KOS IV
Bevoktningsbåt /Patruljefartøy /ex hvalbåt
Smith`s Dock Co. LTD. Middelsbrough, England
7.1929
Kosmos II A/S (Anders Jahre) Sandefjord
256 Br.reg. tonn
115,7` x 24,1`x 12,8`
1- Trippel Eksp. dampmaskin, 865 IHK = 12 kn.
60 tonn olje
2160 n.mil - 9 kn.
1- 37 mm HA Mk1
1- 2pdr. MkXI (Mk IX Mounting)
3x1 0,5`` Colt Mg (12,7 mm)
1x2 0,303 Hotchkiss
2x1 0,303 Hotchkiss Mk1
Type 252
Magnetic
LL, SA gir, Spring hammer.
27
6.1940
24.3.1941 - 8.1945
2. Minesveiperdiv. (RNN) 16.9.1941 - 5.1945. Stasjon Plymouth - Falmout
Kapt.ltn. Arnt Evensen 3.9.1941 - 5.12.1944
Kapt.ltn. Arnt Evensen 15.1.1945 - 10.8.1945
1945: Seilt til Norge
1946: Returnert eier. Omdøpt «Kos IV»
1958: Solgt til Trygve Gjerde, Mosterhavn. Omdøpt «Bergfjord»
1962: Forlenget til 139,5` - 300 Br.t. Dieselmotor
1974: Solgt til John Johannessen P/R, Mosterhavn. «Omdøpt «Guro»
1978: Solgt til Leif Lie, Bergen.
19.01.1982: Omdøpt «M/S Lisund»
04.1984: Solgt til K/S A/S Sand Castor, Bergen. Omdøpt "Sand Castor"
Eksisterer fremdeles som stykkgodsskip