Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Overstyrmann til Skipsfører | Ukjent | 15.7.1979 | Ukjent | 30.6.1980 | |
Norge | Overstyrmann | London, UK | 2.5.1974 | Gøteborg, Sverige | 26.8.1974 | |
Norge | Telegrafist / Sekretær | Ukjent | 18.8.1973 | Ukjent | 21.1.1974 | |
Norge | Ukjent | 26.3.1965 | Ukjent | 8.6.1966 | ||
Norge | Ukjent | 1.3.1965 | Ukjent | 21.3.1966 |