Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 1.3.1957 | Ukjent | 9.7.1957 | |
Norge | Ommønstring | 15.6.1955 | London, UK | 13.12.1955 | ||
Norge | London, UK | 2.7.1954 | London, UK | 14.6.1955 | ||
Norge | Stavanger, Norge | 16.9.1962 | London, UK | 18.4.1963 | ||
Norge | Ukjent | 28.12.1954 | Ukjent | 13.12.1955 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 6.4.1958 | Rotterdam, Holland | 27.10.1958 | ||
Norge | Motormann / Donkeymann | Ukjent | 18.10.1958 | Ukjent | 25.2.1959 | |
Norge | Motormann / Donkeymann | Ukjent | 22.6.1956 | Ukjent | 8.3.1957 |