Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Tønsberg, Norge | Ukjent | Moss, Norge | 21.6.1973 | ||
Norge | Risør, Norge | 17.8.1988 | Singapore | 4.4.1991 | ||
Norge | Lillesand, Norge | 4.2.1977 | Dakar, Senegal | 29.4.1977 | ||
Norge | Oslo, Norge | 9.4.1976 | Le Havre, Frankrike | 25.6.1976 | ||
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 1.6.1972 | Ukjent | 3.8.1972 | |
Norge | New York, NY, USA | 22.10.1969 | Singapore | 28.12.1969 | ||
Norge | Ukjent | 1.10.1965 | Ukjent | 5.12.1966 | ||
Norge | Ukjent | 20.9.1964 | Ukjent | 19.5.1965 | ||
Norge | Ukjent | 1.2.1962 | Ukjent | 31.8.1963 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Kiel, Tyskland | 12.8.1959 | Ukjent | 5.10.1961 |