Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 7.8.1958 | Ukjent | 17.9.1958 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 7.11.1956 | Oslo, Norge | 3.5.1957 | ||
Norge | Oslo, Norge | 8.6.1960 | Hamburg, Tyskland | 19.6.1961 | ||
Norge | Rouen, Frankrike | 20.6.1960 | Bergen, Norge | 29.4.1964 | ||
Norge | Fredrikstad, Norge | 10.6.1958 | Fredrikstad, Norge | 28.9.1959 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 6.6.1955 | Ukjent | 23.6.1955 | |
Norge | Ukjent | 13.5.1959 | Ukjent | 6.11.1959 | ||
Norge | Ukjent | 4.11.1957 | Ukjent | 8.4.1958 | ||
Norge | Ukjent | 29.7.1957 | Ukjent | 4.11.1957 | ||
Norge | Ukjent | 20.9.1955 | Ukjent | 9.5.1957 |