Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 16.8.1943 | Ukjent | 25.4.1944 | |
Norge | Cape Town, Sør-Afrika | 19.6.1943 | Durban, Sør-Afrika | 30.6.1944 | ||
Norge | Cape Town, Sør-Afrika | 19.6.1943 | Durban, Sør-Afrika | 19.11.1943 | ||
Norge | Durban, Sør-Afrika | 4.6.1943 | Durban, Sør-Afrika | 7.3.1946 | ||
Irland | Durban, Sør-Afrika | 19.4.1943 | Durban, Sør-Afrika | 19.11.1943 | ||
Norge | Kokk / Stuert | Durban, Sør-Afrika | 10.9.1942 | Durban, Sør-Afrika | 25.11.1944 | |
Sverige | Durban, Sør-Afrika | 4.8.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Skytter | Ukjent | 4.5.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | 3. Styrmann / 2. Styrmann | Durban, Sør-Afrika | 29.4.1942 | Durban, Sør-Afrika | 9.10.1944 | |
Norge | Calcutta, India | 6.9.1941 | Lourenco Margues, Mozambique | 31.8.1942 | ||
Storbritannia | ukjent | Hong Kong | 8.8.1941 | Ukjent | 5.1942 | |
Norge | Durban, Sør-Afrika | 1.5.1941 | Durban, Sør-Afrika | 27.11.1944 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1.5.1941 | Ukjent | 19.8.1941 | |
Norge | Om bord pr. | 1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Lemper | Tromsø, Norge | 27.8.1939 | Ukjent | 9.10.1939 | |
Norge | Haugesund, Norge | 19.9.1938 | Ukjent | 7.3.1946 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 19.9.1938 | Lourenco Margues, Mozambique | 6.11.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 18.9.1938 | Durban, Sør-Afrika | 31.8.1942 | |
Norge | Haugesund, Norge | 18.9.1938 | Lourenco Margues, Mozambique | 5.3.1943 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 17.9.1938 | Durban, Sør-Afrika | 27.3.1942 | ||
Andreas Olsen Hovden | Norge | ukjent | Ukjent | 17.9.1938 | Suez, Egypt | 20.4.1941 |
Norge | Haugesund, Norge | 17.9.1938 | Durban, Sør-Afrika | 30.4.1941 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 29.4.1936 | Bergen, Norge | 15.2.1937 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 24.2.1936 | Haugesund, Norge | 5.4.1936 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 17.6.1935 | Ålesund, Norge | 10.9.1935 |