Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 13.5.1928, som: Sjømiltær konstabel II kl.
Sivil stilling: Forretningsfører.
Sivil utdannelse: Handelskole, Styrmannskole, Skipsførerskole, 47 mndr fartstid, 3 mndt 2.styrmann og 8 mndr 1.styrmann.
Sertifikater: Styrmannsertifikat.
Tidligere militærtjeneste: 13.5.1928 til 9.4.1940.
Beskikket eller vervet fra: Sjømiltær konstabel II kl. 13.5.1928. Sjøm.konstable I Kl. 13.5.1930. Vpl.Underoffiser 13.5.1932, U/Fenrik 13.10.1945.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Sjømiltære konstabelskole, Horten 13.5.1928 til 1932.
Suspendert fra Marinen: 7.5.1946.
Var ikke i marinen i U:K: under krigen. Gjenopptok tjeneste 13.10.1945.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.27. kort 013-014.