Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 7.1941, som: Løytnant.
Tidligere militærtjeneste: Sjøkrigsskolen.
Beskikket eller vervet fra: 1. oktober 1938, fenrik. 1. september 1942, løytnant.
Kurs: 7.2-26.2.44, kurs for 1st. ltn of Destroyers.
Tjenestested: "Krigsskolen" fra 28.2.1944 til 1.4.1944.
Tjenestested: "Petersfield", sign.kurs., fra 9.4.1944 til 14.7.1944.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 349-354.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001