Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 19.8.1941, som: U.d.m. Kom til U.K. fra Svalbard.
Sivil stilling: Matros.
Sivil utdannelse: 5 års fartstid.
Tidligere militærtjeneste: Marinen 1939/40 8 mndr. Avstandsmåler.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs. Radiokurs 24.11.1942 til 12.4.1943. Ikke eksamen.
Tjenestested: Handelsdepartementets radioskole, radioelev, 8. september 1943 til 19. november 1943.
Dimittert fra Marinen: 14.1.1946. M.K.N.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.11. kort 363-364.