Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kvm. II kl. | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 3.2.1947 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 25.3.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Cox (Marinen) | Ukjent | 4.9.1942 | Ukjent | 16.3.1944 | |
Tjenestested M.T.B. Div (Motortorpedobåtdivisjon) | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 13.5.1942 | Ukjent | 22.6.1942 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 22.5.1940 | Ukjent | 14.10.1940 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 29.8.1939 | Ukjent | 22.5.1940 |