Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 19.3.1945 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Tjenestested Motorlaunchflotilla (M.L.Fl.) | Ukjent | 24.11.1943 | Ukjent | 10.10.1944 | ||
Tjenestested Motorlaunchflotilla (M.L.Fl.) | Radiotelegrafist | Ukjent | 27.1.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Tjenestested Norwegian Motor Launch Division (N.M.L.D.) | Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 12.2.1941 | Ukjent | 15.5.1941 |
Storbritannia | Skjærer, Hvalfangst | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 |