Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 21.3.1985 | Ukjent | 6.8.1985 | ||
Norge | Ukjent | 11.10.1984 | Ukjent | 3.2.1985 | ||
Norge | Ukjent | 15.2.1984 | Ukjent | 15.6.1984 | ||
Norge | Ukjent | 28.6.1983 | Ukjent | 27.10.1983 | ||
Norge | Ukjent | 25.11.1982 | Ukjent | 24.3.1983 | ||
Norge | Ukjent | 1.5.1982 | Ukjent | 2.9.1982 | ||
Norge | Ukjent | 13.6.1981 | Ukjent | 1.11.1981 | ||
Norge | Ukjent | 1.12.1980 | Ukjent | 3.4.1981 | ||
Norge | Ukjent | 18.12.1979 | Ukjent | 26.6.1980 | ||
Norge | Ukjent | 20.9.1978 | Ukjent | 27.5.1979 | ||
Norge | Ukjent | 9.6.1978 | Ukjent | 31.7.1978 | ||
Norge | Ukjent | 6.7.1977 | Ukjent | 27.2.1978 | ||
Norge | Ukjent | 27.9.1976 | Ukjent | 22.3.1977 | ||
Norge | Ukjent | 1.11.1975 | Ukjent | 24.6.1976 | ||
Norge | Ukjent | 1.6.1974 | Ukjent | 31.3.1975 | ||
Norge | Ukjent | 9.2.1973 | Ukjent | 5.12.1973 | ||
Norge | Ukjent | 12.10.1971 | Ukjent | 21.7.1972 | ||
Norge | Ukjent | 28.7.1969 | Ukjent | 13.4.1971 | ||
Norge | Overstyrmann til Skipsfører | Ukjent | 1.5.1967 | Ukjent | 13.2.1969 | |
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 1.2.1966 | Ukjent | 28.12.1966 | |
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 12.6.1963 | Ukjent | 10.11.1964 | |
Norge | 2. Styrmann / Overstyrmann | Ukjent | 1.5.1960 | Ukjent | 12.7.1962 | |
Norge | 3. Styrmann / 2. Styrmann | Ukjent | 21.1.1957 | Ukjent | 2.6.1959 | |
Norge | 3. Styrmann / 2. Styrmann | Ukjent | 6.5.1953 | Ukjent | 25.5.1956 | |
Norge | Lettmatros / Matros | Ukjent | 16.5.1949 | Ukjent | 18.1.1951 |