Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 23.10.1944 | Ukjent | 29.12.1944 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 14.8.1944 | Ukjent | 13.10.1944 | |
Norge | Vpl. Kaptein | Ukjent | 21.7.1943 | Ukjent | 9.10.1943 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 2.12.1940 | Ukjent | 23.4.1941 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 1.7.1940 | Ukjent | 1.12.1940 |