Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Bergen, Norge | 22.6.1961 | Liverpool, Lancashire, UK | 15.11.1961 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 8.12.1959 | Liverpool, Lancashire, UK | 1.9.1960 | ||
Norge | 3. Maskinist til 2. Maskinist | Bergen, Norge | 5.3.1956 | Rotterdam, Holland | 29.3.1957 | |
Norge | 3. Maskinist til 2. Maskinist | Bergen, Norge | 2.8.1954 | Bergen, Norge | 27.1.1955 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bergen, Norge | 12.1.1953 | Oslo, Norge | 7.4.1953 | |
Norge | Trondheim, Norge | 26.8.1952 | Bergen, Norge | 16.9.1952 | ||
Norge | Bergen, Norge | 31.8.1951 | Hamburg, Tyskland | 3.12.1951 | ||
Norge | Bergen, Norge | 29.1.1951 | London, UK | 23.6.1951 | ||
Norge | Bergen, Norge | 6.4.1948 | Bergen, Norge | 3.3.1949 | ||
Norge | Ukjent | 17.7.1947 | Ukjent | 4.9.1947 | ||
Norge | Bergen, Norge | 20.1.1947 | Oslo, Norge | 16.7.1947 | ||
Norge | Bergen, Norge | 30.8.1946 | Newcastle, UK | 28.12.1946 | ||
Norge | Goole, Yorkshire, UK | 4.7.1945 | London, UK | 1.12.1945 | ||
Norge | Tilbury, UK | 15.10.1944 | Gourock, UK | 28.5.1945 | ||
Norge | Tilbury, UK | 11.8.1944 | London, UK | 16.8.1944 | ||
Norge | Newcastle, UK | 15.5.1944 | Liverpool, Lancashire, UK | 24.7.1944 | ||
Norge | Cardiff, Wales, UK | 6.12.1943 | River Tyne, UK | 28.4.1944 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 6.7.1943 | Sharpness, UK. | 29.11.1943 | ||
Norge | Newcastle, UK | 18.3.1943 | Manchester, UK | 14.6.1943 | ||
Norge | Newcastle, UK | 8.3.1943 | Newcastle, UK | 16.3.1943 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 20.8.1942 | Manchester, UK | 25.2.1943 | ||
Norge | Alliert havn | 18.2.1942 | Alliert havn | 9.8.1942 | ||
Norge | Alliert havn | 13.11.1941 | Alliert havn | 29.1.1942 | ||
Norge | Alliert havn | 3.3.1941 | Alliert havn | 5.5.1941 | ||
Norge | Alliert havn | 25.11.1940 | Alliert havn | 17.2.1941 | ||
Norge | Alliert havn | 29.8.1940 | Alliert havn | 5.11.1940 | ||
Norge | Alliert havn | 15.8.1940 | Alliert havn | 26.8.1940 | ||
Norge | Ukjent | 30.3.1940 | Alliert havn | 20.7.1940 |