Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrnannspatent 12.04.1890 og skipsførercertifikat 11.03.1904.
Fikk reisetiladelse 07.10.1891,19.02.1892,25.01.1894, 26.03.1897 og 15.04.1904.
Mønstret 2.styrmann på "Gloria i New York 29.06.1892,mønstret av i Le Havre 03.11.1893.
Mønstret styrmann på D/S "Leon" i New York 16.09.1898,avmønstring ikke ført.