Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1.Styrmann til Skipsfører | Lyngør, Norge | 20.3.1880 | Lyngør, Norge | 6.8.1884 | |
Norge | 1.Styrmann til Skipsfører | Tvedestrand, Norge | 20.3.1873 | Tvedestrand, Norge | 30.3.1879 | |
Norge | Arendal, Norge | 29.9.1871 | Lisboa, Portugal | 4.4.1872 | ||
Norge | Matros / 2. Styrmann | Tvedestrand, Norge | 14.4.1871 | Helsingør, Danmark | 4.7.1872 | |
Norge | Sjømann | Oslo, Norge | 4.10.1869 | Oslo, Norge | 28.5.1870 | |
Norge | Sjømann | Arendal, Norge | 18.4.1868 | Tvedestrand, Norge | 23.9.1869 | |
Norge | Sjømann | Tvedestrand, Norge | 26.4.1867 | Tvedestrand, Norge | 30.12.1867 | |
Norge | Førstereisgutt | Tvedestrand, Norge | 19.3.1866 | Tvedestrand, Norge | 13.9.1866 |