Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fartøy: Rederi: På.møn.sted: Påmønst: Avmønst: Stilling:
M/S Falen III Deksmann
S/S Idefjord N.A.L Kr.sand 22.05.1950 13.09.1950 Messegutt
M/T Rona Sånum Kr.sand 02.071951 09.07.1952 Messe-Bysse -Dekksgutt
M/T Astrate J. Bang Kr.sand 11.11.1952 22.02.1955 Dekksg.-Lettmtr.Matros
M/S Jylland K:D.S Kr.sand 04.03.1955 30.06.1955 Matros
M/T Benoil B.Rasmussen Kr.s 03.07.1956 29.04.1957 3. Styrmann
M/T Artemis J.Bang Kr.sand 19.07.1956 15.07.1960 2.Styrmann
M/T Atalante J.Bang Kr.sand 01.08.1961 09.08.1961 Overstyrmann
M/T Artemis J.Bang Kr.sand 10.08.1961 24.05.1963 Overstyrmann
M/T Artemis J.Bang Rotterdam 25.05.1963 02.08.1963 Skipsfører
M/T Atalante J.Bang Kr.sand 01.07.1964 03.11.1964 Overstyrmann
M/T Aurore J.Bang Kr.sand 04.11.1964 08.02.1965 Overstyrmann
M/T Ariadne J.Bang Kr.snad 09.02.1965 02.12.1966 Skipsfører
M/T Atalante J.Bang Ras Tanura 02.12.1966 11.04.1967 Skipsfører
M/T Ariadne J.Bang USA 01.10.1967 04.09.1968 Skipsfører
M/T Atalante J.Bang Kr.sand 01.12.1968 15.03.1969 Skipsfører
M/T Afodite J.Bang Kr.sand 13.06.1969 15.01.1970 Skipsfører
M/T Atalante J.Bang Kr.sand 15.03.1970 03.11.1970 Skipsfører
M/T Afordite J.Bang Kr.sand 01.01.1971 31.05.1971 Skipsfører
M/T Ariadne J.Bang Kr.sand 15.06.1971 10.09.1971 Skipsfører
M/T Anco Ariadne J.Bang Kr.sand 01.11.1971
M/T Atalante J.Bang Baltimore 21.02.1972 Skipsfører
M/T Afrodite J.Bang 24.02.1972 03.06.1972 Skipsfører
M/T Afrodite J.Bang Ras Tanura 17.09.1972 17.09.1973 Skipsfører
Nybygg 538 J.Bang Malmø 01.11.1973 14.01.1974 Skipsfører
M/T Athene J.Bang Malmø 15.01.1974 05.03.1974 Skipsfører
M/T Afrodite J.Bang Kr.sand 06.03.1974 20.05.1974 Skipsfører
M/T Athene J.Bang Kr.sand 01.08.1974 06.02.1975 Skipsfører
M/T Athene J.Bang Kr.sand 01.07.1975 23.02.1976 Skipsfører
M/T Athene J.Bang Kr.sand 01.04.1976 30.04.1976 Skipsfører
M/T Athene J.Bang Kr.sand 09.05.1976 09.09.1976 Skipsfører