Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Antatt ved sømilitære korps 20.03.1899.
Fikk styrmannspatent 30.05.1904 og skippercertifikat 18.08.1906 og nytt 29.04.1915.
Ansatt som reserve underofficer i marinen 15.04.1903 til 30.04.1915. Og fast ansatt i kystforsvaret fra 01.05.1915 til 01.08.1927.
Hadde 27 måneder og 16 dagers orlogsfartstid.
Mønstret 1.styrmann på "St.Monae" i Risør 01.12.1905, møstret av i Buenos Aires26.06.1907.