Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Severin Otto Nilsen Bilde fra familien
Førstereis med bark "SPERANZA", påmønstret i Tvedestrand 30.08.1885, avmønstret i Tvedestrand 06.11.1886.
Forliste med bark "SCHAMYL" 08.04.1889 i Nordsjøen.
Fikk styrmands patent 21.04.1891. Skipsfører sertifikat 06.07.1899.
Forliste med brigg "ANNE MARIE" i Nordsjøen 30.03.1897.
30.04.1902: Meddelt Reisetillatelse til Udlanet ( i Arendal)
Siste mønstring notert: 04.06.1910 i Arendal som 1.styrmand med bark "GARTHA", mønstret av i Arendal 06.11.1912.
Severin Otto Nilsen døde hjemme i 1917.