Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Audun Monsen. Bergen. SSH nr.400. Bilde - Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 31107, NY 16214.
Nortashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:
Skytter nr. 400: Monsen, Audun. Født 28.5.1922 i Bergen.
Yrke: Sjømann.
Var den 9.april 1940 ombord på M/T ORKANGER og var ombord da skipet ble torpedert 12.juni 1940 under et forsøk på å føre en oljelast til Malta. 5 mann mistet livet under forsøket..
Etter dette var Monsen ombord i M/T SVENØR som han møstret av i New York og meldte seg til marinen.
Ble utdannet i Camp Norway, Lunenburg, Canada.
Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
M/T TANKEXPRESS fra 27.10.1941 til 27.3.1942.
M/S FERNBROOK fra 17.4.1942 til 14.12.1942.
M/S TERCERO fra 21.12.1942 til 25.8.1943.
M/T BRACONDA fra 27.8.1943 til 7.11.1943.
D/S DALVANGEN fra 27.12.1943 til 9.11.1944.
M/T ØSTHAV fra 22.11.1944 til 25.3.1945.
M/T POLYCASTLE fra 5.5.1945 til 23.11.1945.
Da krigen var slutt reiste han hjem til Norge fra New York den 9.12.1945. Dimittert i Bergen den 29.januar 1946.
For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VII`s 70 års medalje.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 12. september 1941, som: U.D.M.
Sivil stilling: Jungmann.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs
Dimittert fra Marinen: 29. januar 1946.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.20. Kort 417-418.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0003