Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Bilde 1 av 2
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 31153, NY 20417.
Gift med (jf. London-kort): Edit M. Kolbjørnsvig.
Amerikansk statsborger fra 3. mars 1945.
Til sjøs i 1920 med D/S RIO de JANEIRO av Trondheim, tilhørende Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap, Trondheim.
Mønstringer, se mønstrings liste.
Styrmanns eksamen i Arendal 28.06.1929. Styrmanns sertifikat 03.07.1929.
Mønstret til M/S FERNLANE i Oslo 13.05.1939 som 3. Styrmann, avmønstring ikke ført.
Monrad var ikke ombord i dette skipet da det ble torpedert 7.mai 1941. Ingen omkom.
Fra Riksarkivet i Oslo har vi fått flere opplysninger om skip og tjenestesteder for Monrad under 2. verdenskrig.
Skip Stilling Tiltrådt Fratrådt
M/S FERNLANE 2. Styrmann 30.11.1939 - 21.03.1941
M/S PARA 2./1. Styrmann 09.05.1941 - 23.04.1942
Pr. 16.08.1944 arbeidet på en av Nortraships motorbåter i New Yorks havn.
Gitt tillatelse til å arbeide ved U.S. Army Trsnp. Service i 6 måneder fra 07.11.1944.
Tildelt Krigsmedaljen.
RA/S-3545/G/Gg
Tvedestrand mønstrings Protokoller.