Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 6549, NY 22454.
Gift med (jf. London-kort): Alfhild Larsen.
Den 8. april 1943 til den 23. februar 1946 ansatt ved Nortraship kontor i London, Sunningdale.
NORGES SKIPSFØRERE 1935 - 1953.
Larsen, Lauritz Sofus, f. 9.mai 1903 på Borøy. Død 19.sept. 1953.
Til sjøs 1920 med d.s. ECHO (600) av Oslo, tilhørende Jens J. Salvesen. Styrmanns eksamen 1926 og skipsfører eksamen 1934 i Arendal. Styrmann med s.s. NAVIGATOR, og s.s. SKUM.
Ble i 1938 fører av d.s. SKUM (2040) av Tønsberg, tilhørende D/S, A/S, NORDSTJERNEN, Lorentz S. Lyngaas.
Har senere ført d.s. ASKELADDEN (4150) av Oslo, tilhørende J. T. Farsjø & Co., d.s. BIRGITTA (1950) av Helsingborg, tilhørende Fange & Paalson, d.s. BOKN (1000) av Haugesund, tilhørende Bakkevik, og d.s. Lysland (1875) av Bergen, tilhørende Thv. Halvorsen, alle under Nortraship, London. - Sluttet sjøen i 1944.
Har vært i Nortraship, Repr. Burnyeat Dalzell & Nicholson Ltd., Newcastle-on-Tyne. Opp. skipskontroll, besiktigelsesmann for Newcastle district. - Krigsmedaljen. - Gift. 2 barn.
Tillegg:
Forlot Bergen i konvoi i slutten av januar 1940 og seilte siden i engelsk kystfart til april 1944, da jeg ble ansatt i Nortraship ved regnskapsavd. i Sunningdale. Fratråtte stillingen der i febr. 1946. Begynte i firma Burnyeat Dalzell & Nicholson, Newcastle, 1.april s. å.
Var også fra juli 1951 ansatt som skipskontrollens opp. besiktigelsesmann for Newcastle distrikt.
Kystfarten på England under krigen var rik på opplevelser. Ble bl.a. bombet 2 ganger og slept i havn, dog uten tap av menneskeliv.
Mønstringer. se mønstrings liste.
Larsen vikarierte også som skipsfører på svensk skip d.s. BIRGITTA fra 02.07.1941 til 05.09.1941, utlånt fra Nortraship.
Fra 08.04.1943 til 22.02.1946 ansatt ved regnskapsavdelingen hos Nortraship, Sunningdale.
RA/S-3545/G/Gg
Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet.
Norges Skibsførere, Annen utgave 1935-53
Tvedestrand Mønstrings Protokoller
RA/S-3545/G/Gi/L0007