Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Maskinmann på M/S Balla Th. Brøvig 15.07.1949 til 15.05.1949
4.Maskinist på M/S Balla 15.05.1949 til 07.11.1949
2.Maskinist på M/S Kirsten B 09.11.1949 til 23.6.1950
Smører på M/S Three Rivers Leif Høeg 11.07.1950 til 24.08.1950
2. Maskinist på M/S Balla Th. Brøvig 15.07.1953 til 27.04.1955
Ekstramann på M/S Oslofjord NAL 10.05.1955 til 19.05.1955
Reist som - 3.Maskinist - 2.Maskinist -1.Maskinist - Maskinsjef - på M/S Aura - M/S Moisle Bay -M/S Surna - tilhørende Th. Klaveness Rederi fra 01.10.1955 til 21.09.1962