Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | SSH Ledende dekksmann | Alliert havn | 7.8.1945 | Alliert havn | 2.9.1945 | |
Norge | SSH Ledende dekksmann | New York, NY, USA | 21.4.1945 | New York, NY, USA | 26.7.1945 | |
Norge | SSH Ledende dekksmann | Newcastle, UK | 16.12.1943 | New York, NY, USA | 6.4.1945 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 19.1.1943 | Liverpool, Lancashire, UK | 23.11.1943 | |
Norge | Kadett 1. klasse | Ukjent | 26.8.1942 | Ukjent | 19.12.1942 | |
Norge | Kadett aspirant | Ukjent | 16.8.1941 | Ukjent | 27.10.1941 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 15.12.1940 | Ukjent | 12.4.1941 | |
Norge | Shanghai, Kina | 17.6.1940 | Philadelphia, PA, USA | 3.12.1940 |