Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 12.08.1870.
Påmønstret 1. styrmann på SLUPEREN av Kragerø 20.09.1872, avmønstret 01.08.1873.
Påmønstret 1.styrmann på LUCIANE av Kragerø 12.03.1875, avmønstret 18.12.1875.
Var ombord da EOS strandet ved Wich, Orkenøyene 23. desember 1876.