Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 15.01.1901.
Orlogstjeneste 15.01.1905 til 14.09.1905 (Kanonmannskab).
Påmønstret 1.styrmann på VESLA i BreviK 05.03.1906, avmønstret i Brevik 17.04.1906.
Påmønstret 1.styrmann på R.HAUSON i Brevik 08.05.1906, avmønstret i Porsgrunn 19.11.1906.
Påmønstret 1.styrmann på ANNIE FRØYEN i PorsgrunN 01.10.1907, avmønstret i Stavanger 15.11.1907.
Påmønstret 1.styrmann på SALEM i Brevik 23.03.1909, avmønstret i Brevik 29.04.1909.
Påmønstret 1.styrmann på HØST i Brevik 07.06.1909, avmønstret i Larvik 06.07.1909.