Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Påmønstret WETLUNGEN 06.06.1894 i Risør, avmønstret i Christiania 28.08.1894.
Orlogstjeneste 16.05.1898 til 26.07.1898 Carl Johans Værn.
Fikk styrmannspatent 18.11.1895 og skippercertifikat 13.11.1905.
Påmønstret 1.styrmann på JAMES i Risør 21.08.1900, avmønstret i Brevik 07.05.1901.
Påmønstret matros på Dansk dampskib i Kristiania 02.05.1902, avmønstring ikke ført.
Fikk reisetillatelse 22.03.1906.