Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 12.3.1948 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 5.12.1944 | Ukjent | 30.9.1945 | |
Tjenestested M.T.B. (Motortorpedobåt) | ukjent | Ukjent | 26.11.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U / Fenrik (Utskrevet Fenrik) | Ukjent | 31.5.1943 | Ukjent | 18.11.1943 | |
Norge | Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen) | Ukjent | 19.12.1942 | Ukjent | 29.4.1943 | |
Norge | Sersjant | Ukjent | 1.6.1942 | Ukjent | 15.10.1942 | |
Norge | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 25.9.1940 |