Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Thorleif Johan Ask. Bergen. SSH nr.2253
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: Londonnummer 2065. NY. 334.
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.
Skytter nr. 2253: Ask, Thorleif Johan. Født 26.12.1920 i Bergen.
Han ble utdannet til skytter på SSH Travers Island i tiden 13.01.1944 til 21.04.1944.
Gjorde deretter tjeneste ombord på:
MS SVERRE HELMERSEN fra 21.04.1944 til 07.05.1945.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i marinen: 13. januar 1944, som Res.sk.asp.
Sivil stilling: Matros.
Sivil utdannelse: 7 år og 6 mndr. fartstid.
Dimittert fra Marinekommando Vestlandet: 19. september 1945.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.2. kort 335-336.