Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 27.09.1876 og skipperpatent 16.02.1884.
Påmønstret 1.styrmann på HELBORN i Cardiff 01.09.1883, avmønstret i Fredrikstad 19.11.1883.
Forliste med VARUNA ved Porto Plato 04.04.1889.