Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Elling Johan Andersen
Londonregisteret:
Registernummer under krigen: London 38549.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 6027, NY 7269.
Gift med (jf. London-kort): Dagny Andersen.
Norges Skipsførere 1933-1935:
Jeg seilte med seilskip til høsten 1920, derav omkring ett år med skonnerter på den amerikanske kyst. Den siste av dem var GENERAL ADELBERT AMES fra New York. 1914 den 14.januar i en pålands snestorm, seilte vi på land utenfor Mono Moy Point (Cape Cod). Vi oppholdt oss i riggen i 10 timer, og blev i redningsstol halt i land. Vi var da i meget forfrossen tilstand. Skonnerten ble stående ca. 400 meter fra land og var aldeles istykkerbrukket straks etter at besetningen var kommet i land. Jeg begynte i fruktfart i 1923 og er der fremdeles.
Fartstid 1.verdenskrig:
Førstereis og jungmann på BØLGEN av Grimstad. Rederiet O.T.Tønnevold. Påmønstret Grimstad / Plymuth 05.05.1911. Avmønstret Pensacola 03.06.1913 .
Bestmann JOHAN JOHN?? LOCKELL?? Påmønstret Santa Fe 06.06.1914. Avmønstret Stavanger 08.12.1914.
Sjømannstjeneste etter 15 år: 31 måneder, hvorav fra 01.01.1913 til 1919 25/30 måneder.
Utdannelse:
Styrmannseksamen Grimstad 14.03.1918.
Styrmannssertifikat seilskip 16.03.1918.
Skipsførereksamen Lillesand 04.05.1921. Karakter "Meget godt".
Skipsførersertifikat damp 09.08.1926.
Marinetjeneste:
KONG SVERRE 02.04. - 19.05.1915.
Elev kanonskytterkurs 20.05. - 28.06.1915.
Mineutlegger ULLER 03.07 - 02.10.1915. Kanonkommandør.
T/B SKARV 03.10.1915 - 12.08.1916.
Fartstid:
2. styrmann APOLLO. Påmønstret Grimstad 31.03.1918. Avmønstret Buenos Aires 02.06.1920.
2. styrmann SMEDAL. Påmønstret Montevideo 02.06.1920. Avmønstret Rouen.
Matros LYSEFJORD. Påmønstret Stavanger 09.04.1923. Avmønstret Mobile.
1.styrmann GANSFJORD. Påmønstret New Orleans 21.05.1924 . Avmønstret Mobile 13.02.1926.
2.styrmann ASPHOLM. Påmønstret New York 21.04.1931. Avmønstret Stavanger 03.11.1936.
Se side 126 i sjøforklaringene.
I følge konsulatlistene fikk Elling Johan Andersen tillatelse til å seile på utenlandske skip i 6 måneder fra 07.11.1944.
RA/S-3545/G/Gg
RA/S-3545/G/Gi/L0004
Norges Skipsførere 1933-1935
RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0006