Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Bilde 1 av 3
Styrmannseks. i Oslo 30.06.1939. Styrm.sertifikat 31.08.1939.
Mønstringer, se mønstrings liste.
2.Verdenskrig: Henriksen mønstret på d.s. Blendheim 27.1.1940 som båtsmann, mønstret av 13.3.1940 i Oslo.
5.5.1947 mønsttret som styrmann til OSGARDSBORG I i rutefart i Oslofjorden, mønstret av 27. i 7.1948.
27.7.1948: Mønstret til d.s. OSLO i kystfart Oslo-Bergen som 2.styrmann, mønstret av 26.3.1949 i Oslo.
Henriksen ble fast ansatt i Arendals Dampskipsselskap og ble den siste kaptein i dette rederi da rederiets siste
skip m.s. OSLO ble solgt til utlandet i 1969.
Ingen flere mønstringer i Tvedestrand registrert etter 1949 da mønstringskontoret ble nedlagt og mønstringer
overført til Arendal Mønsgtringskontor.
Tvedestrand Mønstrings Protokoller.