Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Newcastle, UK | 27.4.1943 | Antwerpen, Belgia | 6.6.1946 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Glasgow, UK | 9.1.1941 | Gourock, UK | 2.10.1942 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Tønsberg, Norge | 5.9.1939 | Torpedert | 30.6.1940 |