Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 7.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 6.10.1943 | Calcutta, India | 24.3.1945 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 4.9.1942 | Torpedert | 28.6.1943 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Glasgow, UK | 22.4.1941 | Abadan, Iran | 6.5.1942 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Drammen, Norge | 13.3.1940 | Barrow on Humber, UK | 24.3.1941 |