Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Styrmannseksamen avlagt i 1912.
Kong Sverre 6.4.1915-19.5.1915 Rekrutt 1) dygtig, 2) mg god.
Kong Sverre 20.5.1915-1.6.1915 Elev av Radiokursus
Eidsvold 1.6.1915-13.9.1915 Magasinsmskp 1) dygtig, 2) mg.god
Sleipner 14.9.1915-14.10.15 Gjennemgåt kursus for utdannelse av underoffiserstjeneste
B/F Sula 14.10.1915-10.8.1916 kvartermester 1) mg.g., 2) mg.g.
Skipsførereksamen avlagt i 1917
Høyere skipsførereksamen avlagt i 1917 i Kristiania.
Skipsførersertifikat løst 1.11.1922
Gift med Wilhelmine Henriksen, 5 barn.
Sluttet sjøen i 1934. Har vært hotelleier.
Vestfold fylke, Hovedrulle nr. 10 (1922-1923), Protokollside, side 51
Hele Norge fylke, Annen kilde nr. 15 (1893-1894), Dokumentside, side337.
Norges Skibsførere 1935-1953.