Dekksgutt Bark BELONA av Arendal. Rederiet Chr. T. Boe m. fl. påmønstret 1889
Navigasjonsskole.
2.styrmann Bark EUNOMIA av Arendal. Rederiet Julius E. Hansen. påmønstre ?? avmønstret Arendal 1891.
2.styrmann Bark INDIA av Christiansand. Rederiet Konsul O.C. Reinhardt. påmønstret 1891
2.styrmann Bark C. TOBIAS av Arendal. Rederiet Hans H.Pettersen m.fl., Arendal. påmønstret 15.5.1893.
1.styrmann Skonnert ADELPHIE av Arendal. Rederiet K. O. Knudsen. påmønstret 26.7.1895.
Skipperskole i Arendal.
Orlogstjeneste Matros Marinens Korvett/Kadettskip KONG SVERRE og NORDSTJERNEN av Norge
Matros D/S RJUKAN av Tønsberg. Rederiet W. Holby. påmønstret 20.9.1896
Engelsk navigasjonsskole Syd Shields.
1. styrmann D/S HATFIELD av Larvik . Rederiet F. Ohlsen. påmønstret 29.12.1896. avmønstret 28.3.1899.
1.styrmann D/S St. HILDA av Tønsberg. Skipet solgt til Norge amønstring som D/S HATFIELD
Båtsmann og senere 2.styrmann GULF OF AKABA av ?. Rederiet ?? (Juli 1898)??
2.styrmann D/S HAXBY av West Harlepool. Rederiet R. Ropner & Co.
2.styrmann MORLY av ??. Rederiet
2.styrmann D/S LERENBORN av Cardiff. Rederiet ??
2.styrmann D/S SEAMSJEN av Cardiff. Rederiet ??
1.styrmann D/S DONRAVEN av Cardiff. Rederiet ??
Matros D/S BAUTA av Tønsberg. Rederiet Alf Monsen. påmønstret 9.2.1907.
2.styrmann D/S PETER HAMRE av Bergen. Rederiet S. Tønnesen. påmønstret 10.5.1907.
1.styrmann D/S PETER HAMRE av Bergen. Rederiet S. Tønnesen. påmønstret ukjent.
Skipsfører D/S CLANSTAD av Arendal. Rederiet Grefstad & Herlofson. påmønstret 18.3.1908.
Skipsfører D/S GOKSTAD av Arendal. Rederiet Bendix J. Grefstad & Sigurd Herlofson. påmønstret 1.2.1910.
Skipsfører D/S OTTERSTAD av Arendal. Rederiet Bendix J. Grefstad & Sigurd Herlofson. påmønstret 5.10.1912. avmønstret 25.5.1915.
Skipsfører D/S OTTERSTAD av Arendal. Bendix J. Grefstad & Sigurd Herlofson. påmønstret 22.7.1915. avmønstret 25.2.1921.
Skipsfører D/T MYTILUS av Arendal. Rederiet Jørgen P. Jensen. påmønstret 21.3.1930. avmønstret 1.7.1937.
Skipsfører D/T MARIT II av Arendal. Rederiet Jørgen P. Jensen. påmønstret 25.9.1937. avmønstret 20.5.1939.