Maskinistskole I Oslo 1955 - 1956.
Motormann M/S BURRARD av Oslo. Rederiet Fred Olsen. påmønstret Oslo 16.7.1956. avmønstret Oslo 25.4.1957.
Motormann M/S TABOR av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. påmønstret Oslo 25.8.1957. avmønstret Oslo 14.3.1958.
4.maskinist M/S TAGAYTAY av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. påmønstret Hamburg 16.4.1958. ommønstret 10.10.1958.
3.maskinist M/S TAGAYTAY av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. ommønstret 10.10.1958. avmønstret New York 29.12.1959.
3.maskinist M/S TUNGUS av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. påmønstret Oslo 5.4.1960. avmønstret Genoa 8.8.1961.
Maskinsjefskole / Maskinstskolen i Stavanger 1961 til 1962.
1.maskinist M/S TROUBADOUR av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. påmønstret New York 25.7.1962. avmønstret New York 27.1.1964.
1.maskinist M/S TARN av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. påmønstret 8.5.1964. avmønstret 28.1.1964.
Maskinsjef M/S GERLAND av Kristiansand. Rederiet Gerrards A/S. påmønstret Narvik 27.5.1966. avmønstret Kristiansand 5.6.1967.