Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 4.1.1945 | Ukjent | 6.7.1946 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 4.1.1945 | |
Norge | Navigasjonsoffiser (Nav. Off.) | Ukjent | 3.1.1943 | Ukjent | 1.4.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 8.10.1942 | Ukjent | 3.1.1943 | |
Norge | Fenrik | Ukjent | 2.10.1942 | Ukjent | 8.11.1942 | |
Norge | Inspeksjonsoffiser (Marinen) | Ukjent | 14.5.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.5.1942 | Ukjent | 12.5.1942 | |
Storbritannia | Kadett 2. klasse | Ukjent | 2.4.1941 | Ukjent | 2.11.1941 |