Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Tjenestested M.T.B.Base (Motortorpedobåtbase) | ukjent | Ukjent | 24.8.1945 | Ukjent | 1.10.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 16.1.1945 | Ukjent | 24.8.1945 | |
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 12.11.1944 | Ukjent | 16.1.1945 | |
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 13.8.1943 | Ukjent | 8.11.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 28.10.1941 | Ukjent | 22.7.1943 |