Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 14.9.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1944 | Ukjent | 1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 24.8.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Tjenestested 1. M/Sv Div. (1. minesveiperdivisjon) | Kurs | Ukjent | 24.7.1944 | Ukjent | 24.8.1944 | |
Norge | Oerlikonskytter (Marinen) | Ukjent | 10.12.1942 | Ukjent | 4.7.1944 | |
Norge | Oerlikonskytter (Marinen) | Ukjent | 1.12.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 25.11.1941 | Ukjent | 26.11.1941 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 8.5.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 5.5.1941 | Ukjent | 8.5.1941 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 19.4.1941 | Ukjent | 5.5.1941 |