Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 25.2.1947 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 17.4.1947 | |
Norge | Offiser | Ukjent | 21.10.1953 | Ukjent | 9.3.1954 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.11.1946 | Ukjent | 20.1.1947 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 30.7.1946 | Ukjent | 1.11.1946 | |
Norge | Kvartermester Kl. 1 | Ukjent | 6.7.1946 | Ukjent | 20.1.1947 |