Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | ukjent | Om bord pr. | 9.9.1942 | Om bord pr. | 22.11.1942 | |
Norge | Om bord pr. | 9.7.1942 | Om bord pr. | 9.2.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.7.1942 | Om bord pr. | 21.11.1942 | ||
Norge | Overstyrmann | Om bord pr. | 5.1.1942 | Om bord pr. | 22.4.1942 | |
Norge | Om bord pr. | 4.1.1942 | Om bord pr. | 22.4.1942 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.1.1942 | Om bord pr. | 22.4.1942 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 14.7.1943 | Ukjent | 27.11.1943 | |
Norge | Om bord pr. | 1.12.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 8.1.1942 | Ukjent | 1942 |