| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | Våpensmed (Marinen) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 2.1940 | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 10.9.1939 | Ukjent | 9.4.1940 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1938 | Ukjent | 1.6.1939 |
| Norge | Rekrutt til Kanonskytter | Ukjent | 19.2.1938 | Ukjent | 30.5.1939 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 16.11.1922 | Ukjent | 28.3.1923 |
| Norge | Premierløytnant | Ukjent | 1.10.1922 | Ukjent | 31.12.1922 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 15.5.1922 | Ukjent | 1.7.1922 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.4.1922 | Ukjent | 15.5.1922 |
| Norge | Rekrutt | Ukjent | 1.10.1921 | Ukjent | 16.11.1921 |
| Norge | Rekrutt | Ukjent | 2.4.1919 | Ukjent | 19.5.1919 |
| Norge | Marinegast | Ukjent | 6.2.1919 | Ukjent | 27.2.1919 |
| Norge | Kanoner | Ukjent | 5.1.1918 | Ukjent | 13.3.1918 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 25.3.1915 | Ukjent | 20.5.1915 |