Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 10.9.1939 | Ukjent | 9.4.1940 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1938 | Ukjent | 1.6.1939 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Skytter | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Signalmann | Ukjent | 16.11.1922 | Ukjent | 28.3.1923 | |
Norge | Signalmann | Ukjent | 25.3.1915 | Ukjent | 20.5.1915 | |
Norge | Signalgast | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Rekrutt til Kanonskytter | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Rekrutt til Kanonskytter | Ukjent | 19.2.1938 | Ukjent | 30.5.1939 | |
Norge | Rekrutt | Ukjent | 1.10.1921 | Ukjent | 16.11.1921 | |
Norge | Rekrutt | Ukjent | 2.4.1919 | Ukjent | 19.5.1919 | |
Norge | Premierløytnant | Ukjent | 1.10.1922 | Ukjent | 31.12.1922 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Minør (Marinen) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Torpedert | 9.4.1940 | ||
Norge | Norge | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | ||
Norge | Maskinmester | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Maskinmann | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 | |
Norge | Maskinmann | Ukjent | Ukjent | Omkom ved torpedering | 9.4.1940 |