Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 6.9.2017 | Ukjent | 4.10.2017 | |
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 28.3.2012 | Ukjent | 25.4.2012 | |
Norge | Ukjent | 28.5.1986 | Ukjent | 31.8.1986 | ||
Norge | Skipsfører / Hydrograf | Ukjent | 18.5.1987 | Ukjent | 13.6.1987 |