| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 9.9.1941 | Ukjent | 1942 |
| Norge | U / Kvm. (D) | Ukjent | 21.10.1941 | Ukjent | 4.2.1943 |
| Norge | | Ukjent | 22.10.1942 | Ukjent | 24.3.1943 |
| Norge | | Ukjent | 8.3.1943 | Ukjent | 27.7.1943 |
| Norge | U / Kvm | Ukjent | 22.11.1943 | Ukjent | 24.11.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 19.11.1943 | Ukjent | 4.12.1943 |
| Norge | Kanonskytter | Ukjent | 10.9.1941 | Ukjent | 8.12.1943 |
| Norge | | Ukjent | 26.7.1943 | Ukjent | 27.12.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 16.8.1943 | Ukjent | 1.2.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 4.12.1943 | Ukjent | 12.3.1944 |
| Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 28.1.1944 | Ukjent | 1.4.1944 |
| Norge | | Ukjent | 31.7.1942 | Ukjent | 29.4.1944 |
| Norge | Utskrevet Fenrik | Ukjent | 19.7.1944 | Ukjent | 24.7.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 12.8.1944 | Ukjent | 6.9.1944 |
| Norge | | Ukjent | 1.4.1942 | Ukjent | 14.9.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 10.3.1942 | Ukjent | 16.9.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 12.3.1944 | Ukjent | 4.10.1944 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 17.10.1944 | Ukjent | 21.10.1944 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.10.1944 | Ukjent | 26.10.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 3.11.1944 | Ukjent | 9.11.1944 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | 5.12.1944 |
| Norge | Kvartermester | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | 9.12.1944 |
| Norge | Utskrevet Fenrik | Ukjent | 16.11.1944 | Ukjent | 10.12.1944 |
| Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 17.11.1944 | Ukjent | 15.1.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 15.7.1944 | Ukjent | 4.2.1945 |